Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-06-03 fjernes Navne: TORUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 56, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Direktion: Jette Elisabeth Østergaard Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Stiftere: Poul Klausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 fjernes Revisor: HVPC INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 56, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Direktion: Jette Elisabeth Østergaard Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor EDB, herunder fabrikation samt handel. Selskabets virksomhed omfatter ikke køb og salg af fast ejendom for fremmed regning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Navne: TORUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Revisor: HVPC INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Stiftere: Poul Klausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Vedtægter: 1988-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)