Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-10-26 fjernes Navne: NUUK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Revisor: Hans Kristian Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 fjernes Direktion: Jens Otto Nutzhorn Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-14 tilføjes Navne: NUUK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Navne: ASX MB 13 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Bestyrelse: Ole Horsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Direktion: Kield-Gustav Erichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1989-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og administra- tionsvirksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 tilføjes Vedtægter: 1989-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Horsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Kield-Gustav Erichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: ASX MB 13 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hans Kristian Møller (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)