Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ragborg | 22.09.2006 | 04.01.2023 | direktør |
Andreas Brok Nielsen | 01.07.1988 | 22.09.2006 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 31.01.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Ragborg | 09.11.2016 | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karolina Ragborg | 09.11.2016 | 04.01.2023 | formand |
Peter Sørensen Krabbe | 11.10.2011 | 09.11.2016 | formand |
Karolina Ragborg | 11.10.2011 | 08.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Kastrup | 20.11.2009 | 11.10.2011 | formand |
Alex Johnsen | 06.11.2006 | 11.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ragborg | 03.10.2006 | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alex Johnsen | 03.10.2006 | 03.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik From | 28.11.2005 | 20.11.2009 | formand |
Flemming Jensen | 21.01.2004 | 26.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Nielsen | 09.11.2003 | 21.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ejgild Nørgaard Christensen | 30.11.2000 | 28.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ingolf Bastrup Jakobsen | 30.11.2000 | 19.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Allis Nielsen | 02.02.1998 | 30.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Brok Nielsen | 01.07.1988 | 03.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sørensen Krabbe | 01.07.1988 | 30.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Annette Kobberup Andersen | 01.07.1988 | 02.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Helle Madum | 01.07.1988 | 01.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Poul Kongsgaard | 01.07.1988 | 10.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Søren Friis Smith Knudsen | 01.07.1988 | 15.02.1990 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 31.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Biil | 01.07.1988 | 31.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.07.1988 | 31.01.1989 | bestyrelsesmedlem |