Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Christensen Kock | 01.07.1988 | 24.06.1991 | direktion |
Preben Lund Hansen | 01.07.1988 | 01.03.1990 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 24.01.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Andersen | 01.07.1988 | 24.06.1991 | bestyrelse |
Andy Nørregaard Andersen | 01.07.1988 | 24.06.1991 | bestyrelse |
Preben Lund Hansen | 01.07.1988 | 24.06.1991 | bestyrelse |
Sverre Heimann Olsen | 01.07.1988 | 10.10.1990 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 24.01.1989 | bestyrelse |
Charlotte Biil | 01.07.1988 | 24.01.1989 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.07.1988 | 24.01.1989 | bestyrelse |