Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stephan Stein | 02.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ane Gyldholm Jensen | 24.05.2011 | 02.05.2019 | direktør |
Stephan Stein | 08.10.2004 | 24.05.2011 | adm. dir |
Sven Hars | 30.04.2004 | 30.05.2008 | direktør |
Mogens Lauritsen | 27.11.2003 | 08.10.2004 | direktør |
Filip Rene Jensen | 05.11.1998 | 28.11.2003 | direktør |
Ib Dyhr Nørholm | 24.04.1998 | 05.11.1998 | direktør |
René Hvidkær Jørgensen | 24.02.1997 | 24.04.1998 | direktør |
Steen Lorenzen | 13.07.1995 | 01.12.1996 | direktør |
Ib Dyhr Nørholm | 01.07.1988 | 13.07.1995 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 23.12.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jean-Paul Vern | 01.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Lucien Pierre Yves Berkhouwer | 01.01.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Matthias Mess | 24.05.2011 | 11.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ane Gyldholm Jensen | 24.05.2011 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Franz Ludwig Heydemann | 24.11.2004 | 26.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Felix Thalmann | 24.11.2004 | 01.01.2014 | formand |
Stefan Stein | 24.11.2004 | 24.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Michael Walter Peter Messfeldt | 26.10.1999 | 24.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Heino Kaiser | 26.10.1999 | 24.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Manfred Klaus Tiemann | 26.10.1999 | 24.11.2004 | formand |
Filip Rene Jensen | 05.11.1998 | 28.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Turi Marit Nørholm Jürgensen | 24.02.1997 | 26.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
René Hvidkær Jørgensen | 24.02.1997 | 05.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ib Dyhr Nørholm | 01.07.1988 | 26.10.1999 | formand |
Steen Lorenzen | 01.07.1988 | 01.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Boe | 01.07.1988 | 21.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Claus Fischer | 01.07.1988 | 22.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bo Visby Carlsen | 01.07.1988 | 22.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bøje Ibsen | 01.07.1988 | 11.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Høgh Eriksen | 01.07.1988 | 11.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 23.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Biil | 01.07.1988 | 23.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.07.1988 | 23.12.1988 | bestyrelsesmedlem |