Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Jørgen Andersen | 01.03.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Ernst Andersen | 01.07.1988 | 01.03.2005 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 01.03.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christine Marie Andersen | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ernst Andersen | 01.07.1988 | bestyrelse |
Michael Jørgen Andersen | 01.07.1988 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Andersen | 01.07.1988 | 27.03.2019 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 01.03.1989 | bestyrelse |
Charlotte Biil | 01.07.1988 | 01.03.1989 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.07.1988 | 01.03.1989 | bestyrelse |