Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Navne | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibstedvej 20, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgårdsvej 4, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 tilføjes Hjemmeside: www.hfgroup.dk (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hfgroup.dk (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Kontaktoplysninger: hmglad@gmail.com (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2008-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: HF BYG OG MONTAGE ApS. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2015-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK FACILITY BYG ApS. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2016-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: HNA Entreprise ApS. (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2018-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: EXZENTRIQ ApS. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: EXZENTRIQ ApS. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HNA Entreprise ApS. (offentliggjort 2024-01-28)
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: hmglad@gmail.com (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2014-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: skibsted@mail.tdcadsl.dk (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, herunder investering i fast ejendom, financiering og handel, herunder handel med valuta, og næring indenfor financiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Vedtægter: 2014-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 fjernes Revisor: PER MØLLER PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgårdsvej 4, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2011-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgårdsvej 2, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2009-10-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: skibsted@mail.tdcadsl.dk (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2008-06-25 tilføjes Navne: HF GROUP ApS (offentliggjort 2008-07-08)
Den 2008-06-24 fjernes Navne: BYGGESELSKABET HFA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-05-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-01-16 tilføjes Revisor: PER MØLLER PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 fjernes Revisor: SEBBE CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgårdsvej 2, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgårdsvej 2, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-05-14)
Den 2004-04-30 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgårdsvej 2, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 14, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: SEBBE CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Revisor: Bent Preben Launa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-28 fjernes Revisor: Kaare Led (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET HFA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-29 fjernes Navne: BIRKELSE INVEST 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Bestyrelse: Leif Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-29 fjernes Direktion: Per Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-29 fjernes Revisor: Carl Frederik Sivesgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Glad Frøstrup (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1993-11-05 tilføjes Legale ejere: Henrik Glad Frøstrup (offentliggjort 2015-05-18)
Den 1988-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 14, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-07 tilføjes Bestyrelse: Leif Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-07 tilføjes Direktion: Per Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-07 tilføjes Navne: BIRKELSE INVEST 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Revisor: Carl Frederik Sivesgaard, Kaare Led, Bent Preben Launa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Stiftere: Åge Larsen, Per Mogensen, Leif Pedersen, Jan Lønstrup, Hugo Nøhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)