Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Knudsen | 11.03.1996 | 28.11.2002 | direktion |
Ulla Møldrup | 01.09.1988 | 11.03.1996 | direktion |
Ina Klæø | 01.09.1988 | 05.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Kirstine Knudsen | 11.03.1996 | 28.11.2002 | bestyrelse |
Lene Martiny Schiødt | 11.03.1996 | 28.11.2002 | bestyrelse |
John Nygaard Johansen | 11.03.1996 | 01.09.1999 | bestyrelse |
Ina Klæø | 01.09.1988 | 05.09.1990 | bestyrelse |
Flemming Klæø | 01.09.1988 | 05.09.1990 | bestyrelse |