Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Poulsen | 27.04.2009 | 26.04.2012 | direktion |
Per Lyngby Cloos | 27.04.2009 | 27.04.2009 | direktion |
Peter Anders Petersen | 13.02.2004 | 13.02.2004 | direktion |
Vagn Petersen | 24.04.1989 | 29.05.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Poulsen | 27.04.2009 | 26.04.2012 | bestyrelse |
Per Lyngby Cloos | 27.04.2009 | 26.04.2012 | formand |
Finn Støvring Nielsen | 24.08.2007 | 26.04.2012 | bestyrelse |
Peter Anders Petersen | 13.02.2004 | 27.04.2009 | formand |
Poul Henning Sørensen | 30.01.2003 | 24.08.2007 | bestyrelse |
Jan Rahbech | 30.01.2003 | 05.09.2005 | bestyrelse |
Bo Raun Nielsen | 18.05.1998 | 14.05.2001 | bestyrelse |
Knud-Erik Borup | 29.05.1996 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Kurt Tinus Nielsen | 29.05.1996 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Poul Lauritsen | 29.05.1996 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Esben Kold | 29.05.1996 | 14.05.2001 | bestyrelse |
Bo Vinther Jørgensen | 24.04.1989 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Erling Brøndum | 24.04.1989 | 29.05.1996 | bestyrelse |
Frank Edmund Iversen | 24.04.1989 | 29.05.1996 | bestyrelse |
Jørn Dyhrman | 24.04.1989 | 29.05.1996 | bestyrelse |
Svend Erik Lang | 24.04.1989 | 19.06.1991 | bestyrelse |