Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Navne | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-25 tilføjes Direktion: Thomas Ledet (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 1996-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERGADE 25 I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2002-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET AF 2002 I/S. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2008-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N-R EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2023-11-28 tilføjes Legale ejere: MATCH ApS, Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-27 fjernes Legale ejere: MATCH ApS, Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-28 fjernes Reelle ejere: Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-05-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-04-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 tilføjes Legale ejere: Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-02-16 tilføjes Reelle ejere: Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-05-02 fjernes Legale ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Elisabeth Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Hans-Christian Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-30 tilføjes Direktion: Helle Elisabeth Ledet (direktør) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-30 fjernes Direktion: Hans-Christian Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Hans-Christian Ledet, MATCH ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-01-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Hans-Christian Ledet, MATCH ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-04-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledalen 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ledet (formand) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Bestyrelse: Helle Elisabeth Ledet (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-29 fjernes Bestyrelse: Thomas Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-30 tilføjes Reelle ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-08-30 fjernes Legale ejere: Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-18 tilføjes Legale ejere: Helle Elisabeth Ledet, Hans-Christian Ledet, MATCH ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-04-17 fjernes Legale ejere: Hans-Christian Ledet, Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: Hans-Christian Ledet, Helle Elisabeth Ledet (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-05 fjernes Legale ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive auktionsholdervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er endvidere administration af fast ejendom og at drive virksomhed gennem datterselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Herudover har selskabet som formål at investere i værdipapirer, herunder aktier, optioner, finansielle instrumenter at enhver art samt valuta. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 tilføjes Vedtægter: 2014-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-21 tilføjes Bestyrelse: Andreas Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2006-12-19 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ledet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: LEDET HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2006-12-18 fjernes Navne: CMT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-12-19 fjernes Binavne: AUKTIONSFIRMAET HANS CHR. LEDET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-09-21)
Den 2004-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinck Seidelins G 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-31 fjernes Revisor: Tage Kielsgaard Rasmussen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-27 tilføjes Navne: CMT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-26 fjernes Navne: AUKTIONSFIRMAET HANS CHR. LEDET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-26 fjernes Binavne: CMT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 fjernes Direktion: Helle Elisabeth Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinck Seidelins G 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Binavne: CMT ApS, AUKTIONSFIRMAET HANS CHR. LEDET ApS, MATCH HOLDING ApS, HANS CHR. LEDET ApS, H C LEDET ApS, CMT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Helle Elisabeth Ledet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Legale ejere: Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2017-04-27)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: AUKTIONSFIRMAET HANS CHR. LEDET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: Tage Kielsgaard Rasmussen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: Helle Elisabeth Ledet, Hans-Christian Ledet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)