Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Schou Borch | 01.11.2023 | adm. dir |
Per Godsk Nielsen | 03.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Godsk Nielsen | 01.03.2017 | 31.03.2021 | direktør |
Poul Johannes Pedersen | 18.03.2015 | 01.11.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Pedersen | 20.03.2024 | suppleant |
Marie Stjernholm | 20.03.2024 | suppleant |
Peder Nielsen | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Tving Bruun | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Brødbæk | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller Andersen | 05.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Ployart Wetche | 05.04.2016 | næstformand |
Søren Lundager Just | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bisgård | 18.03.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Søndergaard | 22.03.2023 | 20.03.2024 | suppleant |
Thomas Houmøller Søgaard | 22.03.2023 | 20.03.2024 | suppleant |
Mogens Walton Jeppesen | 15.03.2022 | 22.03.2023 | suppleant |
Peder Nielsen | 15.03.2022 | 21.03.2023 | suppleant |
Michael Elefsen Jensen | 16.03.2021 | 15.03.2022 | suppleant |
Jeppe Flansmose Bagge | 16.03.2021 | 15.03.2022 | suppleant |
Jan Pedersen | 29.06.2020 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Borch Paulin | 29.06.2020 | 16.03.2021 | suppleant |
Vagn Post | 05.05.2017 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller Andersen | 18.03.2014 | 04.04.2016 | næstformand |
Kirsten Kjærgaard | 13.03.2013 | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Balleby | 15.03.2012 | 29.06.2020 | suppleant |
Jens Christian Bjerrum Mathiasen | 11.08.2010 | 05.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Svend Otto Søgaard | 26.11.2009 | 29.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sten Dissing | 26.11.2009 | 18.03.2015 | næstformand |
Torsten Ployart Wetche | 13.03.2008 | 04.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Gottschalk Jensen | 01.09.2007 | 11.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Sørensen | 07.03.2007 | 01.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Willem Blaauw | 16.01.2006 | 13.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Vestergaard Drechsler | 25.11.2004 | 26.11.2009 | næstformand |
Rikke Ågot Friderichsen | 05.11.2003 | 13.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Nilsson | 11.12.2002 | 18.03.2014 | formand |
Preben Bagge | 11.12.2002 | 16.01.2006 | næstformand |
Palle Foged | 11.12.2002 | 25.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anne Berg Olsen | 29.11.2000 | 05.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Steen Birger Bækgaard | 29.11.2000 | 11.12.2002 | næstformand |
Jens Christensen | 24.11.1999 | 07.03.2007 | formand |
Jens Lund Handrup | 24.11.1999 | 28.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Arne Noe | 24.11.1999 | 29.11.2000 | næstformand |
Jørgen Skøtt Sønderby | 10.12.1998 | 15.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Toftdahl | 26.11.1998 | 24.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Kloster Hvelplund | 01.09.1988 | 26.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Anders Just | 01.09.1988 | 26.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Knud Toft Andersen | 01.09.1988 | 26.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Erling Nielsen-Englyst | 01.09.1988 | 26.11.1998 | bestyrelsesmedlem |