Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 47, 4180 Sorø (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-03-31 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-18 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Legale ejere: Jens Erik Larsen (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Navne: DANART ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Stiftere: Jens Erik Larsen (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-09 fjernes Direktion: Jens Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-08-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 47, 4180 Sorø (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 47, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-25 tilføjes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Helge Gjessin g ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-01-13 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Larsen (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1996-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1996-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1996-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1996-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1996-12-02 tilføjes Vedtægter: 1996-12-02 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1992-08-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Helge Gjessin g ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-31 fjernes Revisor: Reg. revisor Hans Chr. Frederi ksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 47, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-18 tilføjes Bibranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-18 tilføjes Direktion: Jens Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 1988-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-03-31 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-18 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Navne: DANART ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Revisor: Reg. revisor Hans Chr. Frederi ksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-18 tilføjes Stiftere: Jens Erik Larsen (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 1988-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGIENS HUS ApS. (offentliggjort 2016-11-16)