Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Axel Esbern Andersen | 10.11.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Gløe-Jakobsen | 01.04.2004 | 10.11.2011 | direktør |
Jørgen Grønlund Nielsen | 30.08.1988 | 01.04.2004 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Moe | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
James Vernon Zimmerman | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Thomas Heering | 10.04.2019 | formand |
Søren Bjørn Hansen | 10.04.2019 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Thomas Heering | 27.11.2017 | 09.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Tage Rønnow Goldschmidt | 26.09.2016 | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Toft | 01.12.2015 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lið | 01.12.2015 | 26.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Axel Esbern Andersen | 19.03.2013 | 01.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bjørn Hansen | 22.11.2012 | 09.04.2019 | formand |
Jørgen Schjerning Lundsgaard | 22.11.2012 | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Toftegaard | 15.02.2012 | 01.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Grønlund Nielsen | 15.02.2012 | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kryger Andersen | 15.02.2012 | 22.11.2012 | formand |
Peter Christian Clemensen | 29.11.2011 | 15.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Axel Esbern Andersen | 10.11.2011 | 15.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Gløe-Jakobsen | 15.03.2004 | 10.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Tangø | 10.09.1998 | 14.05.2001 | næstformand |
Helle Ulrichsen | 09.06.1997 | 14.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Grønlund Nielsen | 30.08.1988 | 14.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Regitze Videbæk | 30.08.1988 | 14.05.2001 | formand |
Birger Hesse | 30.08.1988 | 10.09.1998 | næstformand |
Hans Jørgen Buchardt Hansen | 30.08.1988 | 09.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sandø Nissen | 30.08.1988 | 10.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Niels Rossing | 30.08.1988 | 05.01.1993 | næstformand |
Klaus Petersen | 30.08.1988 | 10.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bonde Petersen | 30.08.1988 | 10.10.1991 | formand |
Niels Hammer-Jespersen | 30.08.1988 | 06.04.1989 | bestyrelsesmedlem |