Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevang 7-9, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 fjernes Bestyrelse: Marianne Ingemann Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 fjernes Direktion: Vivi Østerbøl Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 fjernes Navne: CLAUS DAMM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN LUCAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Stiftere: Vivi Østerbøl Damm, Maggie Nimmo Damm, Emil Andreas Damm, Claus Damm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-11 tilføjes Bestyrelse: Marianne Ingemann Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Bestyrelse: Claus Damm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Direktion: Vivi Østerbøl Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Direktion: Claus Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-16 fjernes Bestyrelse: Helle Ingemann Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevang 7-9, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 202, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: mail@clausdamm.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-20 tilføjes Bestyrelse: Helle Ingemann Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-09 fjernes Bestyrelse: Keld Haahr Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion i ind- og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-18 tilføjes Vedtægter: 2001-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-21 tilføjes Bestyrelse: Keld Haahr Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@clausdamm.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-01 fjernes Bestyrelse: Maggie Nimmo Damm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 fjernes Bestyrelse: Henning Kjærvang Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN LUCAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-26 tilføjes Navne: CLAUS DAMM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-25 fjernes Navne: CLAUS DAMM A/S, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-07 fjernes Bestyrelse: Emil Andreas Damm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 fjernes Revisor: Palle Engell Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 202, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-30 tilføjes Bestyrelse: Emil Andreas Damm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-30 tilføjes Direktion: Claus Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-30 tilføjes Navne: CLAUS DAMM A/S, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Revisor: Palle Engell Frederiksen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Stiftere: Vivi Østerbøl Damm, Maggie Nimmo Damm, Emil Andreas Damm, Claus Damm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)