Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 25, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 fjernes Direktion: Mona Guldhammer Raarup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 fjernes Navne: DETAILBUREAUET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-07-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-25 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-19 tilføjes Direktion: Mona Guldhammer Raarup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 fjernes Direktion: Hans-Erik Møller-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 25, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 43, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med reklame og dermed forbunden virksomhed, investering i fast ejendom i ind-og udland samt handel med import og eksport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Vedtægter: 1999-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-10 tilføjes Navne: DETAILBUREAUET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-09 fjernes Navne: DETAILBUREAUET INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-09 tilføjes Bestyrelse: Hans-Erik Møller-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-09 fjernes Bestyrelse: Mona Guldhammer Raarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-09 tilføjes Direktion: Hans-Erik Møller-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-09 fjernes Direktion: Lisa Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-16 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Westen-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Navne: DETAILBUREAUET INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-14 fjernes Navne: VGH NR. 545 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-14 fjernes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 43, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Westen-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Navne: VGH NR. 545 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)