Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-06-16 fjernes Navne: SAMVIRKENDE REVISORER - HAMMEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 9, 8450 Hammel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Direktion: Uffe Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Revisor: Reg. revisor Bjørn Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Stiftere: Henning Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 9, 8450 Hammel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Direktion: Uffe Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogførings-, regnskabs og revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Navne: SAMVIRKENDE REVISORER - HAMMEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Revisor: Reg. revisor Bjørn Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Stiftere: Henning Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Vedtægter: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)