Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H J Rinksvej 5 107., 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 11, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 11, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2016-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 11, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2016-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: pab@pa.gl (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2016-08-12 tilføjes Direktion: Anette Irene Abelsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Steen Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Per Abelsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-06-24 tilføjes Reelle ejere: Per Abelsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 11, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2016-08-13)
Den 2007-05-22 tilføjes Direktion: Steen Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme herunder administration af udlejning og opførelse af ejendomme. Selskabets formål er endvidere at drive alle former for handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Navne: ABELGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Stiftere: Steen Overgaard, Per Abelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Vedtægter: 2007-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)