Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjørn Michael Bengtsson | 19.06.2015 | 01.06.2019 | direktør |
Hanne Bengtsson | 09.01.2002 | 19.06.2015 | adm. dir |
Olav Classen | 18.08.1988 | 09.01.2002 | direktion |
Erik Friedlænder | 18.08.1988 | 16.03.1994 | direktion |
Frank Prüsse Skov | 18.08.1988 | 04.03.1993 | direktion |
Mogens Bøg-Jensen | 18.08.1988 | 20.10.1988 | direktion |