Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Leif Burkal Sørensen | 01.08.1988 | 20.02.2009 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 16.10.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kristian Sørensen | 01.08.1988 | 20.02.2009 | bestyrelse |
Frank Leif Burkal Sørensen | 01.08.1988 | 20.02.2009 | bestyrelse |
Rigmor Martha Haugaard Sørensen | 01.08.1988 | 20.02.2009 | bestyrelse |
Jan Mølgaard Toft | 01.08.1988 | 30.12.1994 | bestyrelse |