Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-06-01 fjernes Navne: H. & E. HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Revisor: Bent Abild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Direktion: Erling Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: H. & E. HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-30 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR 3405 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Vedtægter: 1988-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR 3405 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Bent Abild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)