Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Wildau Nielsen | 01.04.2024 | direktør |
Peter Dynweber Bruhn | 01.09.2018 | adm. dir |
Birgit Charlotte Daetz | 05.12.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Maron | 01.11.2017 | 03.05.2018 | direktør |
Natasha Søvsø Brandt | 05.12.2011 | 30.09.2017 | direktør |
Niels Christian Majgaard | 01.03.2011 | 26.10.2011 | direktør |
Birgit Charlotte Daetz | 20.12.2010 | 05.12.2011 | direktør |
Søren Lægaard | 03.12.2008 | 01.03.2011 | direktør |
Henrik Dahl Sørensen | 01.03.2006 | 03.12.2008 | direktør |
Ole Wirén Årstoft | 18.05.2000 | 09.07.2003 | direktør |
Ole Wirén Årstoft | 18.05.2000 | 27.12.2002 | direktør |
Palle Ulstrup | 01.09.1994 | 28.02.2006 | direktør |
Palle Ulstrup | 01.09.1994 | 27.12.2002 | direktør |
Lise Norstrand | 01.08.1988 | 26.07.1995 | direktør |
Palle Mose | 01.08.1988 | 05.12.1990 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 21.12.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Wiesener | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mik Heide Kristensen | 24.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Hartmann Jakobsen | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Preben Merrild Angelo | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Møller Andersen | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Viking Høegh | 02.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Bie | 02.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Rasmussen | 24.09.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Jensen | 04.12.2023 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Johann Mattsen | 27.10.2017 | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Merete Sams | 27.10.2017 | 07.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Rysgaard | 10.03.2014 | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lene Qvist | 10.03.2014 | 27.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Brandt | 02.03.2011 | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Drejer | 26.08.2009 | 04.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Haahr Vesterbrandt | 26.08.2009 | 10.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Allan Bjørn | 06.05.2009 | 10.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Bylov Frandsen | 06.05.2009 | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dahl Sørensen | 03.02.2009 | 27.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Erik Pedersen | 24.09.2008 | 02.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bjerregaard | 24.09.2008 | 26.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Frank Ryslev | 24.09.2008 | 26.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Torp | 24.09.2008 | 03.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Strandfelt | 01.05.2006 | 24.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Arne Yde Madsen | 01.05.2004 | 24.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Runo | 13.06.2003 | 24.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kim Holm | 13.06.2003 | 01.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Viking Høegh | 20.06.2001 | 30.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Møller Pedersen | 24.02.1999 | 13.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Hanne Weinreich | 24.02.1999 | 13.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Møller Pedersen | 24.02.1999 | 27.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Hanne Weinreich | 24.02.1999 | 27.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Leif Knudsen | 17.06.1997 | 13.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leif Knudsen | 17.06.1997 | 27.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Oluf Degnbol | 17.06.1997 | 24.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henning Thornberg | 02.06.1995 | 18.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Sven Cliff Nielsen | 01.08.1988 | 17.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bahne Jørgensen | 01.08.1988 | 17.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Anton Bernt Johan Hundtofte | 01.08.1988 | 26.07.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1988 | 21.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 21.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1988 | 21.12.1989 | formand |