Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 fjernes Bestyrelse: Bengt Hubertus Harboe-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 fjernes Navne: PQR 25 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stiedl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Reimesch Koefoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Bestyrelse: Tine Kyster Ørbekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Vedtægter: 1992-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-03 tilføjes Navne: PQR 25 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-02 fjernes Navne: H.H.M.A., ALLERØD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 tilføjes Navne: H.H.M.A., ALLERØD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-22 fjernes Navne: GULDAGER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Bestyrelse: Henrik Guldager (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Direktion: Hans Mikael Knud Guldager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-28 tilføjes Navne: GULDAGER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-27 fjernes Navne: GULDAGER ELECTROLYSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-23 tilføjes Navne: GULDAGER ELECTROLYSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-22 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1505 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-22 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1505 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG Danmark A/S, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)