Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-12-30 fjernes Binavne: GOURMET SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Navne: DATABOLIN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupbjerg 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Bestyrelse: Trevor Charles Hill (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Direktion: John Kramer Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Vedtægter: 1994-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Revisor: Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Bestyrelse: Peter Sander Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Direktion: Peter Sander Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 fjernes Bestyrelse: Benny Wahlquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Navne: DATABOLIN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1485 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupbjerg 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Binavne: GOURMET SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1485 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ivan Jasper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)