Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Wiingaard Poulsen | 01.08.1988 | 08.06.1993 | direktion |
Svend Ove Bernhard Jørgensen | 01.08.1988 | 26.02.1992 | direktion |
Svend Erik Aastrand | 01.08.1988 | 22.02.1989 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 13.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Sørensen | 01.08.1988 | 08.06.1993 | bestyrelse |
Palle Larsen | 01.08.1988 | 08.06.1993 | bestyrelse |
Jens Wiingaard Poulsen | 01.08.1988 | 08.06.1993 | bestyrelse |
Finn Højmann Hansen | 01.08.1988 | 08.06.1993 | bestyrelse |
Hans Haar Ravn | 01.08.1988 | 10.01.1992 | bestyrelse |
Ole Bjørn Jacobsen | 01.08.1988 | 10.01.1992 | bestyrelse |
Kenno Jørgensen | 01.08.1988 | 08.02.1991 | bestyrelse |
Hans Thor Olsen | 01.08.1988 | 08.02.1991 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1988 | 13.12.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 13.12.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1988 | 13.12.1988 | formand |