Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Hilmer | 01.08.1988 | 07.09.1992 | direktion |
Jess Hardlei | 01.08.1988 | 03.10.1990 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 23.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bo Fensbæk | 01.08.1988 | 07.09.1992 | bestyrelse |
Kai Aage Møgelvang Pedersen | 01.08.1988 | 07.09.1992 | bestyrelse |
Finn Hilmer | 01.08.1988 | 07.09.1992 | bestyrelse |
Jess Hardlei | 01.08.1988 | 03.10.1990 | bestyrelse |
Peder Falk Thøstesen | 01.08.1988 | 03.10.1990 | formand |
Knud Erik Juul Larsen | 01.08.1988 | 08.05.1989 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1988 | 23.11.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 23.11.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1988 | 23.11.1988 | formand |