Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Wandorf | 02.01.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Leo Thylander | 08.04.1997 | 02.01.1998 | direktør |
Knud Erik Sørensen | 01.08.1988 | 08.04.1997 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 25.01.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Fors Holmark | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Rudolf Engberg Kasten | 29.06.2020 | formand |
Fritz Henrik Schur | 29.06.2020 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Rudolf Engberg Kasten | 22.12.2015 | 28.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Dyrhoff Nyegaard | 31.05.2005 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Finn Lyders Larsen | 02.01.1998 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Henrik Schur | 02.01.1998 | 28.06.2020 | formand |
Fritz Schur | 02.01.1998 | 31.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Leo Thylander | 08.04.1997 | 02.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Steenstrup Nemeth | 08.04.1997 | 02.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Karoly Laszlo Nemeth | 08.04.1997 | 02.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Rasmussen | 01.08.1988 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Sørensen | 01.08.1988 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Have | 01.08.1988 | 08.04.1997 | formand |
Jens Alfred Vendelbo | 01.08.1988 | 29.03.1993 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1988 | 25.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 25.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1988 | 25.01.1989 | formand |