Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 11-15, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 fjernes Navne: EUROMATRIX FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-23 fjernes Direktion: Espen Elton Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 fjernes Bestyrelse: Bjørn Meier (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 fjernes Direktion: Bent Thomas Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som factoring- selskab for Euromatrix Electronics A/S. Selskabet kan ikke drive andre former for virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 tilføjes Vedtægter: 1989-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Navne: EUROMATRIX FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-09 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1781 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-09 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 11-15, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1781 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)