Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-02-07 fjernes Navne: HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 12/6-1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvangen 24, 2635 Ishøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Revisor: Mogens Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Stiftere: Mick Verner Brejner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Direktion: Mick Verner Brejner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangen 24, 2635 Ishøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Direktion: Mick Verner Brejner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Navne: HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 12/6-1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Revisor: Mogens Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Stiftere: Mick Verner Brejner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Vedtægter: 1988-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)