Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-09-12 fjernes Navne: HERBERT BECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 17, 9510 Arden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Revisor: Jørgen Skov Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Stiftere: Frank Ganner Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 fjernes Direktion: Frank Ganner Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 17, 9510 Arden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Direktion: Frank Ganner Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværks- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Navne: HERBERT BECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Revisor: Jørgen Skov Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Stiftere: Frank Ganner Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Vedtægter: 1988-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)