Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krøjgaard | 09.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elisabeth Pedersen | 01.04.2001 | 01.04.2001 | direktør |
Freddy Stig Pedersen | 01.08.1988 | 09.03.2006 | direktør |
Jørgen Sørensen | 01.08.1988 | 19.08.1991 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 10.10.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Krøjgaard | 09.03.2006 | 09.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Stig Pedersen | 01.04.2001 | 09.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Pedersen | 01.04.2001 | 09.03.2006 | formand |
Freddy Stig Pedersen | 01.08.1988 | 04.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Lundsager | 01.08.1988 | 04.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Pedersen | 01.08.1988 | 04.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Bernth Nielsen | 01.08.1988 | 19.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Sørensen | 01.08.1988 | 19.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tyge Sørensen | 01.08.1988 | 05.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1988 | 10.10.1988 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 10.10.1988 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1988 | 10.10.1988 | formand |