Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esthersvej 30, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-12-23)
Den 2011-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2011-10-28)
Den 2011-12-23 tilføjes Direktion: Lisbeth Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-23 fjernes Direktion: Jens Bjørn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-23 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Jensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2011-12-23 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Jensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2011-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2011-10-28)
Den 2011-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 51, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med metaller og metalmalme (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i erhvervsdrivende selskaber i Danmark og udlandet, herunder ejendomsinvesterinsselskaber, samt anden dermed efter direktionens nærmer bestemmelse forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Vedtægter: 2004-11-22 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2004-11-22 fjernes Direktion: Paul Sternkopf (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: magnemag@magnemag.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 51, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2004-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Bro Alle 8, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørn Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 fjernes Bestyrelse: Henk Los (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Jens Bjørn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: JBJ INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-29 fjernes Navne: JBJ INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-01 tilføjes Navne: JBJ INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-31 fjernes Navne: MAGNEMAG INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: magnemag@magnemag.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-10-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-15)
Den 1997-10-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Løfgreen Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-12 tilføjes Bestyrelse: Monica Louise Holstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Løfgreen Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-15 tilføjes Navne: MAGNEMAG INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-14 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1441 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-14 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Bro Alle 8, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1441 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)