Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Aqqusinertaaq 665, 3961 Uummannaq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Bestyrelse: Poul Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Binavne: REMA GRØNLAND ApS, PARABOLEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Direktion: Peter Freiesleben (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Navne: REMA UUMMANNAQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Revisor: EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Stiftere: AG NR. 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Direktion: Peter Freiesleben (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 fjernes Direktion: Michael Arne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Revisor: EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2008-08-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Freiesleben (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 fjernes Bestyrelse: Michael Arne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel og restaurationsdrift og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Vedtægter: 2008-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Arne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 fjernes Bestyrelse: Thomas Bjørnlund Krogshave (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Direktion: Michael Arne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 fjernes Direktion: Thomas Bjørnlund Krogshave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aqqusinertaaq 665, 3961 Uummannaq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bjørnlund Krogshave (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Binavne: REMA GRØNLAND ApS, PARABOLEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Direktion: Thomas Bjørnlund Krogshave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Navne: REMA UUMMANNAQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2006-10-09 tilføjes Stiftere: AG NR. 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)