Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Heides Vej 71, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 19, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 19, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2018-08-25)
Den 1999-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, konsulent- og rådgivningsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 tilføjes Legale ejere: Sven Peter Wittsten (offentliggjort 2015-06-11)
Den 1997-04-22 tilføjes Reelle ejere: Sven Peter Wittsten (offentliggjort 2017-10-20)
Den 1997-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 tilføjes Vedtægter: 1997-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Navne: SPW MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 fjernes Navne: BALTIC MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-14 tilføjes Navne: BALTIC MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-13 fjernes Navne: ASX 13866 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-13 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: ASX 13866 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)