Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 130, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Navne: OS REVISION ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 130, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 130, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-06-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Christian Houmøller Schjerning (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed og hertil knyttet lignende virksomhed. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2007-03-12 tilføjes Vedtægter: 2007-03-12 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-03-12 fjernes Revisor: Fritjof Dittmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 130, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 130, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 130, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 120, 3460 Birkerød (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2006-05-29 tilføjes Direktion: Ove Dahlstrøm Schjerning (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2006-05-29 tilføjes Navne: OS REVISION ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2006-05-28 fjernes Navne: LEVERANDØREN I KONTOR- OG TEGNEARTIKLER FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-07-10 tilføjes Direktion: Christian Houmøller Schjerning (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2003-04-07 fjernes Direktion: Jan Dirch Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1996-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 120, 3460 Birkerød (offentliggjort 2003-06-17)
Den 1996-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 9, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-19 tilføjes Direktion: Jan Dirch Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Direktion: Søren Bramm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Revisor: Ove Dahlstrøm Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Navne: LEVERANDØREN I KONTOR- OG TEGNEARTIKLER FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-27 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR.1717 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-27 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 9, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR.1717 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ove Dahlstrøm Schjerning, Fritjof Dittmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)