Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-06-13 fjernes Navne: VEJERS STRAND RØGERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejers Havvej 70, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Bestyrelse: Steen Risbjerg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Direktion: Steen Risbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 fjernes Revisor: TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Direktion: Karin Elisabeth Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 tilføjes Vedtægter: 1995-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Revisor: TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Revisor: Erling Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-26 fjernes Direktion: Steen Risbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-13 tilføjes Navne: VEJERS STRAND RØGERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR.1702 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejers Havvej 70, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR.1702 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Erling Svendsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)