Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-02-06 fjernes Navne: P E M J - TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gedehøjvej 7, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Stiftere: Preben Edvin Meiltoft Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 fjernes Direktion: Preben Edvin Meiltoft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gedehøjvej 7, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Preben Edvin Meiltoft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: P E M J - TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: Preben Edvin Meiltoft Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Vedtægter: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)