Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Schiønning | 07.12.2015 | 03.10.2018 | direktør |
Lisbeth Schiønning | 19.05.2015 | 21.10.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aksel Christian Baagø Jepsen | 18.05.2017 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Langenberg | 18.05.2017 | 03.10.2018 | næstformand |
Jytte Aaen | 23.08.2016 | 03.10.2018 | formand |
Randi Evelyn Ørebro | 23.08.2016 | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Per Langenberg | 23.05.2016 | 17.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Aaen | 23.05.2016 | 22.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Lemmeke | 07.12.2015 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Petersen | 07.12.2015 | 03.10.2018 | suppleant |
Kim Christiansen | 07.12.2015 | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Randi Evelyn Ørebro | 07.12.2015 | 22.08.2016 | suppleant |
Jens Michael Damm | 07.12.2015 | 16.08.2016 | formand |
Theodor Knudsen | 07.12.2015 | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Just Seehagen | 07.12.2015 | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Theodor Knudsen | 19.05.2015 | 21.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Lemmeke | 19.05.2015 | 21.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Just Seehagen | 19.05.2015 | 21.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Christiansen | 19.05.2015 | 21.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Michael Damm | 19.05.2015 | 21.10.2015 | formand |
Bent Seehagen | 26.05.1987 | 19.05.2015 | bestyrelse |
Benny Reiner Jensen | 26.05.1987 | 19.05.2015 | bestyrelse |
Helge Paulsen | 26.05.1987 | 19.05.2015 | bestyrelse |
Minna Jestrup Nyborg | 26.05.1987 | 19.05.2015 | bestyrelse |
Preben Valdemar Jensen | 26.05.1987 | 19.05.2015 | formand |