Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 55, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: info-dk@tectura.com (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Navne: 12 29 05 00 A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2014-12-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2012-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-08-15 fjernes Bestyrelse: Duane Welby Bell (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-08-15 fjernes Direktion: Jörg Landwehr (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed indenfor "entreprise ressource planning" (ERP), netværksløsninger og IT-infrastruktur Management og anden - efter bestyrelsens skøn - dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2012-08-13 tilføjes Navne: 12 29 05 00 A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2012-08-12 fjernes Navne: TECTURA (DENMARK) A/S (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2012-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-08-13 tilføjes Vedtægter: 2012-08-13 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-21 tilføjes Bestyrelse: Steve Goveia (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-05-21 fjernes Bestyrelse: Vincent Anthony Castiglione (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-05-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Jörg Landwehr (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-01-03 fjernes Direktion: Morten Hübenbecker Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-01 tilføjes Bestyrelse: Duane Welby Bell (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-01 fjernes Bestyrelse: Terrence Lee Petrzelka (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-30 tilføjes Bestyrelse: Vincent Anthony Castiglione (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 fjernes Bestyrelse: Jeffrey Mark Lynn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 55, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2008-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-30 fjernes Bestyrelse: Steen Fabricius Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jeffrey Mark Lynn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Bestyrelse: Ebbe Rene Hjort (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-17 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Rene Hjort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 fjernes Bestyrelse: Ebbe Rene Hjort (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-10 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Rene Hjort (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-31 fjernes Bestyrelse: Tine Haagensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info-dk@tectura.com (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Morten Hübenbecker Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 fjernes Direktion: Claus Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-20 tilføjes Navne: TECTURA (DENMARK) A/S (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2004-09-19 fjernes Navne: ASTON BUSINESS SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2004-08-19 tilføjes Bestyrelse: Gregory Michael Capitolo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-19 fjernes Bestyrelse: Mogens Munkholm Elsberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Rene Hjort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Bestyrelse: Ebbe Rene Hjort (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 16, 2450 København SV (offentliggjort 2001-02-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-12 tilføjes Direktion: Claus Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Direktion: Jan Løwe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-01-15 tilføjes Navne: ASTON BUSINESS SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2003-01-14 fjernes Navne: ASTON BUSINESS SOLUTIONS (DENMARK)A/S (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Navne: ASTON BUSINESS SOLUTIONS (DENMARK)A/S (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2002-12-16 fjernes Navne: ASTON AXAPTEAM A/S (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-19 tilføjes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Bestyrelse: Bjarne Søballe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 fjernes Bestyrelse: Klaus Bertelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-04 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Søballe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Boyer-Søgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Steen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-05 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 16, 2450 København SV (offentliggjort 2001-02-02)
Den 2001-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: webmaster@dd.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-10-30 tilføjes Bestyrelse: Mogens Munkholm Elsberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-30 fjernes Bestyrelse: Torben Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-24 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-14 tilføjes Bestyrelse: Torben Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Direktion: Jan Løwe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Direktion: Preben Damgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Navne: ASTON AXAPTEAM A/S (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-04-13 fjernes Navne: DAMGAARD CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 tilføjes Direktion: Carl-Erik Kvist Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 fjernes Direktion: Jan Løwe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: webmaster@dd.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kirsten Kirhoff Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Bestyrelse: Freddie Børge Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Bestyrelse: Peder Lykke Bøgvad Grau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 tilføjes Direktion: Jan Løwe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 fjernes Bestyrelse: Tommy Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Bestyrelse: Peder Lykke Bøgvad Grau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-24 tilføjes Navne: DAMGAARD CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-23 fjernes Navne: DAMGAARD DATA SERVICEPARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1998-03-31 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-27 tilføjes Navne: DAMGAARD DATA SERVICEPARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-26 fjernes Navne: DAMGAARD DATA SERVICE PARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-26 tilføjes Bestyrelse: Tommy Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-26 fjernes Bestyrelse: John Rasi Beckmann (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 tilføjes Navne: DAMGAARD DATA SERVICE PARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-10 fjernes Navne: DAMGAARD DATA SERVICE PARTNER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Bestyrelse: John Rasi Beckmann (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 fjernes Bestyrelse: Erik Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Direktion: Preben Damgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 fjernes Direktion: Bo Steffan Nielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-16 tilføjes Navne: DAMGAARD DATA SERVICE PARTNER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-15 fjernes Navne: DAMGAARD DATA LARGE ACCOUNT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-02 fjernes Bestyrelse: Bo Steffan Nielsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-19 fjernes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Direktion: Bo Steffan Nielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: DAMGAARD DATA LARGE ACCOUNT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-31 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-31 fjernes Navne: ASX 13777 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-31 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Bestyrelse: Bo Steffan Nielsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: ASX 13777 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Revisionsfirmaet Kirsten Kirhoff Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)