Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Brandt Bertelsen | 20.11.2023 | direktør |
Jan Bertelsen | 01.07.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Brandt Bertelsen | 01.07.1988 | 21.11.1997 | direktør |
Jens Peter Børsting | 01.07.1988 | 12.01.1993 | direktør |
Liselotte Svalgaard | 01.07.1988 | 03.01.1992 | direktør |
John Højfeldt | 01.07.1988 | 01.11.1990 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 16.11.1988 | direktør |