Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans-Christian Andersen | 15.08.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Larsen | 01.07.1988 | 04.07.2002 | direktør |
Mogens Velling Pedersen | 01.07.1988 | 05.09.1995 | direktør |
Erik Christensen | 01.07.1988 | 11.06.1992 | direktør |
Henning Dahl | 01.07.1988 | 25.09.1990 | direktør |
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 01.07.1988 | 14.08.1989 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 09.11.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Jørgen Hansen | 23.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Storm Nielsen | 06.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Andersen | 01.07.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Kruse Andersen | 06.02.2008 | 23.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kjær Graff | 13.12.2006 | 06.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Larsen | 01.07.1988 | 06.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Paul Krogh Millgaard | 01.07.1988 | 13.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Bjerrisgaard | 01.07.1988 | 12.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
Eigil Sejling Berwald | 01.07.1988 | 11.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 01.07.1988 | 11.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Poul Georg Jensen | 01.07.1988 | 20.09.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Steen Jensen | 01.07.1988 | 20.09.1989 | bestyrelsesmedlem |