Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-03-31 fjernes Navne: EHLERS PØLSER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Gade 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Bestyrelse: Jens Laurits Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Direktion: Jørgen Østergaard Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Revisor: Hans Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-15 fjernes Bestyrelse: Paul Lybech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Bestyrelse: Bendt Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Direktion: Bendt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Revisor: Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktionsvirksomhed indenfor fødevaresektoren, handel, import og eksport af samme og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med eet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Vedtægter: 1989-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Navne: EHLERS PØLSER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Navne: ASX 13672 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Gade 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Bestyrelse: Bendt Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: ASX 13672 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Svend Gerlif, Hans Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)