Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kølsmosevej 35, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: ingerslev@ingerslev.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 fjernes Navne: INGERSLEV METALSLIBERI OG GLASBLÆSERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ingerslev@ingerslev.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-16 fjernes Direktion: Hans Aage Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk og servicevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Vedtægter: 1996-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 tilføjes Navne: INGERSLEV METALSLIBERI OG GLASBLÆSERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-05 fjernes Navne: N. R. SKIBSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-05 fjernes Direktion: Niels Ruthy (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Revisor: MAMI FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-05 fjernes Direktion: Gitte Frikke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Direktion: Niels Ruthy (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Direktion: Børge Magnus Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-20 tilføjes Navne: N. R. SKIBSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-19 fjernes Navne: ASX 13660 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-19 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-19 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kølsmosevej 35, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: ASX 13660 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, MAMI FINANS ApS, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)