Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benjamin Keimig Hvorslev | 15.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Leth | 01.07.2012 | 15.06.2020 | direktør |
Lill Heidebo | 01.01.2006 | 01.07.2012 | direktør |
Phillipp Nanning Quedens | 21.05.2003 | 01.01.2006 | direktør |
Paul Lund | 10.03.1948 | 11.05.2004 | direktør |
Ole Peter Ditlev Ditlevsen | 10.03.1948 | 26.06.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Escherich Holkjær | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin Keimig Hvorslev | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hagen Hansen | 22.03.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jørgen Jensen | 29.06.2021 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Fischer Højfeldt | 30.06.2020 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Katharina Lea Sophia Hjorth Grage | 07.05.2019 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Marie Mosdal | 15.04.2019 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Ibsen Just | 24.05.2018 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lucas Kjæhr Hjorth | 23.03.2017 | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jenny Eckstrøm Lave | 22.03.2017 | 07.05.2020 | suppleant |
Gertie Steincke-Benveniste | 01.05.2013 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henning Preben Sørensen | 01.05.2013 | 22.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hagen Hansen | 24.04.2008 | 21.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Libbie Fjelstrup | 24.04.2008 | 01.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Ibsen Just | 24.04.2008 | 01.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kristine Queitsch | 27.03.2007 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Marie Mosdal | 21.09.2006 | 01.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gertie Steincke-Benveniste | 09.05.2006 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henning Preben Sørensen | 23.05.2002 | 27.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Inger Elisabeth Tranberg Blomberg | 18.05.1999 | 21.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ani Lea Szentpetery | 07.05.1996 | 18.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Valentin Bretton-Meyer | 10.03.1948 | 09.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Benny Hansen | 10.03.1948 | 11.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Dornonville de la Cour | 10.03.1948 | 07.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ole Peter Ditlev Ditlevsen | 10.03.1948 | 30.05.1990 | bestyrelsesmedlem |