Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Bendik Elmer | 01.07.1988 | 15.05.1995 | direktion |
Søren West Meinertsen | 01.07.1988 | 23.04.1993 | direktion |
Therese Meinertsen | 01.07.1988 | 23.04.1993 | direktion |
Jan Skovgaard | 01.07.1988 | 23.10.1990 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 23.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Thomsen | 01.07.1988 | 15.05.1995 | bestyrelse |
Ulrich Peter Møller-Jørgensen | 01.07.1988 | 15.05.1995 | bestyrelse |
Søren West Meinertsen | 01.07.1988 | 15.05.1995 | bestyrelse |
Christian Ole Egmont-Petersen | 01.07.1988 | 15.05.1995 | bestyrelse |