Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Erik Kragh | 29.01.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Richter Danielsen | 28.04.2006 | 29.01.2014 | adm. dir |
Erik Verner Sørensen | 01.06.1997 | 01.05.2000 | direktør |
Jørgen Jesper Lund | 30.06.1988 | 28.04.2006 | direktør |
Svend Kirk Axelsson | 30.06.1988 | 31.05.1997 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andrea Galli | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Hertz | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Bolander | 14.09.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Erik Kragh | 29.06.2023 | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Solveig Birte Rannje | 19.06.2020 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Teis Werring Bruun | 23.11.2018 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Erik Corvinius | 14.09.2018 | 19.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erik Kragh | 29.01.2014 | 23.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Richter Danielsen | 29.01.2014 | 14.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Erik Corvinius | 29.01.2014 | 13.09.2018 | formand |
Jørgen Jesper Lund | 28.04.2006 | 14.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Webster Beedholm | 13.05.2005 | 14.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Linnet Brøndsted | 13.05.2005 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Schou Christensen | 13.05.2005 | 14.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Søndergaard | 25.05.2004 | 14.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anja Rolvung | 25.05.2004 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Linnet Brøndsted | 23.10.2003 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Leuchsenring | 23.10.2003 | 25.05.2004 | næstformand |
Kaj Verner Terkelsen | 09.04.2003 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Niels Juul-Sørensen | 09.04.2003 | 23.10.2003 | formand |
Ove Neumann | 14.01.2003 | 09.04.2003 | formand |
Kaj Verner Terkelsen | 18.12.1996 | 14.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Schou Christensen | 18.12.1996 | 14.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jan Søndergaard | 18.12.1996 | 14.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Svend Kirk Axelsson | 30.06.1988 | 14.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jesper Lund | 30.06.1988 | 14.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Erik Verner Sørensen | 30.06.1988 | 14.01.2003 | formand |
Svend Kirk Axelsson | 30.06.1988 | 31.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Knud Helmuth Holscher | 30.06.1988 | 24.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Erik Gundersen | 30.06.1988 | 11.04.1994 | bestyrelsesmedlem |