Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-12-10 fjernes Navne: DAN ARMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Pottemagerbakken 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Bestyrelse: Bjørn Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Direktion: Eiler Claus Lehn Schiøler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1983-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FREDERIKSSUND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 6.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at produktion, handel og industri samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Vedtægter: 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1983-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pottemagerbakken 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Direktion: Eiler Claus Lehn Schiøler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Navne: DAN ARMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FREDERIKSSUND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)