Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.07.1988 | 10.01.2024 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VIEMER HOLDING ApS (CVR 25699955) | 01.07.2017 | 10.01.2024 | 100,00% | 100,00 % |
VIEMER HOLDING ApS (CVR 25699955) | 01.11.2000 | 30.06.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
SALTUM TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (CVR 72688813) | 01.07.1988 | 01.07.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |