Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Skjølstrup Jensen | 17.08.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Jensen | 07.04.1997 | 17.08.2001 | direktør |
Inger Gaardbo | 01.07.1988 | 07.04.1997 | direktør |
Knud Erik Olesen | 01.07.1988 | 13.10.1994 | direktør |
Else Mølvang Olesen | 01.07.1988 | 13.10.1994 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1988 | 11.10.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Jensen | 01.07.1988 | 17.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bent Gaardbo | 01.07.1988 | 07.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Inger Gaardbo | 01.07.1988 | 07.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Skjølstrup Jensen | 01.07.1988 | 07.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Olesen | 01.07.1988 | 13.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Else Mølvang Olesen | 01.07.1988 | 13.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Svend Olesen | 01.07.1988 | 13.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Anette Mariegaard Olesen | 01.07.1988 | 13.10.1994 | bestyrelsesmedlem |