Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Ruby | 01.07.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Pedersen | 02.09.1997 | 16.03.2001 | direktør |
Henry Kynde | 01.07.1988 | 31.05.1997 | direktør |
Christian Olesen | 01.07.1988 | 31.05.1997 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1988 | 13.09.1988 | direktør |