Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebakkevej 74, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-19 fjernes Bestyrelse: Lucien Dan Naym (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Direktion: Gerard Naym (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-19 fjernes Navne: GENAMATIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Revisor: Poul Michael Holberg, VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Stiftere: Gerard Naym (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 fjernes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-09-15 fjernes Revisor: Poul Søren Mikkelsen Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 660.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebakkevej 74, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-27 tilføjes Bestyrelse: Lucien Dan Naym (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Direktion: Gerard Naym (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og anden virksomhed efter bestyrelsens skøn hermed beslæg- tet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-27 tilføjes Navne: GENAMATIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Revisor: Poul Søren Mikkelsen Østergaard, Poul Michael Holberg, VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Stiftere: Gerard Naym (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af selskabets direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Vedtægter: 1988-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)